REPRESENTACIONES PRIEGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Congreso Eucaristico, 3
Código Postal 03202
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social REPRESENTACIONES PRIEGO SL
CIF B42605550
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/10/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gras Diez Javier
Propietario Gras Diez Javier
VINCULACIONES DE REPRESENTACIONES PRIEGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPRESENTACIONES PRIEGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gras Diez Javier | Socio Unico | 16/10/2020 | 24/02/2022 |
Gras Diez Javier | Administrador Unico | 16/10/2020 | 24/02/2022 |
Alonso Torres Jose | Socio Unico | 30/01/2020 | 16/10/2020 |
Alonso Torres Jose | Administrador Unico | 30/01/2020 | 16/10/2020 |
Priego Pascual Daniel | Socio Unico | 06/11/2018 | 30/01/2020 |
Priego Pascual Daniel | Administrador Unico | 06/11/2018 | 30/01/2020 |
ACTOS BORME DE REPRESENTACIONES PRIEGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REPRESENTACIONES PRIEGO SL
Nif:B42605550
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:GIL MUÑOZ JAVIER
Fecha de Resolución:23/11/2021
Número Procedimiento Concursal:802/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4165
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-162379
Inscripción:
4
Fecha Inscripción24/02/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REPRESENTACIONES PRIEGO SL
Nif:B42605550
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:GIL MUÑOZ JAVIER
Fecha de Resolución:23/11/2021
Número Procedimiento Concursal:802/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4165
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-162379
Inscripción:
4
Fecha Inscripción24/02/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-03
- PLAZA DEL CONGRESO EUCARISTICO 3 2º 2 (ELCHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-03
- AVDA GONZALVEZ VICENS 11 3ª (SANTA POLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 52, S 8, H A 162379, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-03