REPRESENTACIONES DE LA CRUZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francos Rodriguez, 7
Código Postal 02400
Municipio Hellín
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social REPRESENTACIONES DE LA CRUZ SL
CIF B02569051
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 08/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Blazquez Garvi Maria De La Cruz
VINCULACIONES DE REPRESENTACIONES DE LA CRUZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPRESENTACIONES DE LA CRUZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blazquez Garvi Maria De La Cruz | Socio Unico | 22/05/2015 | 27/05/2021 |
Martinez Blazquez Jesus | Liquidador | 27/05/2021 | 27/05/2021 |
Martinez Blazquez Jesus | Administrador Unico | 13/12/2018 | 27/05/2021 |
Blazquez Garvi Maria De La Cruz | Administrador Unico | 22/05/2015 | 13/12/2018 |
Martinez Blazquez Ricardo | Administrador Unico | 13/12/2018 | 13/12/2018 |
ACTOS BORME DE REPRESENTACIONES DE LA CRUZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 134, S 8, H AB 24809, I/A 4 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 134, S 8, H AB 24809, I/A 4 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 134, S 8, H AB 24809, I/A 4 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 134, S 8, H AB 24809, I/A 4 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 134, S 8, H AB 24809, I/A 3 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 134, S 8, H AB 24809, I/A 3 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956, L 720, F 205, S 8, H AB 24809, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956, L 720, F 205, S 8, H AB 24809, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956, L 720, F 205, S 8, H AB 24809, I/A 1 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956, L 720, F 205, S 8, H AB 24809, I/A 1 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-02