REPINVES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 621
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social REPINVES SA
CIF A20599999
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE REPINVES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPINVES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA | Presidente | 01/02/2011 | 08/07/2011 |
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA | Consejero | 01/02/2011 | 08/07/2011 |
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA | Liquidador | 08/07/2011 | 08/07/2011 |
CAIXABANK SA | Consejero | 06/07/2009 | 08/07/2011 |
Castells Massachs Josep | REPR.143 RRM | 06/07/2009 | 08/07/2011 |
CRITERIA CAIXACORP SA | Consejero | 08/07/2011 | |
CRITERIA CAIXACORP SA | Liquidador | 08/07/2011 | 08/07/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/08/2010 | 08/07/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/07/2009 | 08/07/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 06/07/2009 | 08/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REPINVES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 159, S 8, H B 301677, I/A 43 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 159, S 8, H B 301677, I/A 43 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-08
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 159, S 8, H B 301677, I/A 43 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 158, S 8, H B 301677, I/A 42 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 158, S 8, H B 301677, I/A 42 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 158, S 8, H B 301677, I/A 41 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 158, S 8, H B 301677, I/A 41 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37509 , F 157, S 8, H B 301677, I/A 40 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08