REPARACIONES BUCIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Colunga
Provincia Asturias
Razón Social REPARACIONES BUCIAL SL
CIF B33465626
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Fernandez Jose Maria
VINCULACIONES DE REPARACIONES BUCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPARACIONES BUCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Jose Maria | Socio Unico | 28/05/2010 | 02/10/2014 |
Garcia Fernandez Jose Maria | Administrador Unico | 28/05/2010 | 02/10/2014 |
Garcia Fernandez Jose Maria | Liquidador | 02/10/2014 | 02/10/2014 |
Garcia Fernandez Francisco | Administrador Solidario | 28/05/2010 | |
Garcia Fernandez Jose Maria | Administrador Solidario | 28/05/2010 |
ACTOS BORME DE REPARACIONES BUCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 182, S 8, H AS 14572, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 182, S 8, H AS 14572, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 182, S 8, H AS 14572, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 182, S 8, H AS 14572, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-169-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 181, S 8, H AS 14572, I/A 3 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 181, S 8, H AS 14572, I/A 3 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 181, S 8, H AS 14572, I/A 3 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 181, S 8, H AS 14572, I/A 3 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-33