REPAIR INGENIERIA INDUSTRIAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Basauri
Provincia Bizkaia
Razón Social REPAIR INGENIERIA INDUSTRIAL SA
CIF A95224218
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Auditor Zorelle Fernandez Oscar
VINCULACIONES DE REPAIR INGENIERIA INDUSTRIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPAIR INGENIERIA INDUSTRIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arana Galdos Garikoitz | Liquidador Solidario | 13/04/2021 | 13/04/2021 |
Cuevas Solagaistua Jon | Liquidador Solidario | 13/04/2021 | 13/04/2021 |
Hontoria Ruiz Elias | Administrador Unico | 03/09/2011 | 13/04/2021 |
Hontoria Ruiz Elias | Liquidador Solidario | 13/04/2021 | 13/04/2021 |
Zorelle Fernandez Oscar | Auditor | 05/03/2020 | 13/04/2021 |
Barron Mendiguren Jon | Apoderado Solidario | 25/03/2019 |
ACTOS BORME DE REPAIR INGENIERIA INDUSTRIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 11 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 10 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 9 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4212 , F 46, S 8, H BI 34854, I/A 8 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-120-48