RENTYLAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 134
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENTYLAR SA
CIF A28344588
Capital Social 338750.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RENTYLAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENTYLAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Zapata Jose Antonio | Apoderado | 29/09/2009 | 17/02/2022 |
Fernandez Zapata Maria Cristina | Apoderado | 25/04/2012 | 17/02/2022 |
Fernandez Zapata Maria Del Mar | Apoderado | 29/07/2011 | 17/02/2022 |
Fernandez Zapata Maria Del Mar | Liquidador | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
Fernandez Zapata Maria Del Mar | Administrador Unico | 18/02/2019 | 17/02/2022 |
Fernandez Zapata Maria Del Mar | Administrador Unico | 26/02/2013 | 18/02/2019 |
Fernandez Zapata Jose Antonio | Administrador Unico | 28/07/2011 | 26/02/2013 |
Fernandez Palacios Jose Antonio | Administrador Unico | 28/07/2011 | |
Fernandez Palacios Antonio | Apoderado | 29/09/2009 | |
Gomez Fernandez Gonzalo | Apoderado | 29/09/2009 |
ACTOS BORME DE RENTYLAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 92, S 8, H M 83027, I/A 50 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 92, S 8, H M 83027, I/A 50 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 92, S 8, H M 83027, I/A 50 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 92, S 8, H M 83027, I/A 50 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Capital Anterior: | 625.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 286.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 338.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 88, S 8, H M 83027, I/A 49 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 88, S 8, H M 83027, I/A 48 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 88, S 8, H M 83027, I/A 48 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
- PASEO DE LA HABANA 134 - PORTAL B, 1º E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 88, S 8, H M 83027, I/A 47 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 88, S 8, H M 83027, I/A 46 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 88, S 8, H M 83027, I/A 46 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28