RENTRUCKS ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG LA ERMITA, CALLE ABETO S/N - CENTRO DE EMPRE
Municipio Atarfe
Provincia Granada
Razón Social RENTRUCKS ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE SA
CIF A18613745
Capital Social 566197.02 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
Propietario BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RENTRUCKS ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENTRUCKS ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Socio Unico | 01/07/2016 | 30/04/2019 |
Barroso Cerrato Joaquin Carlos | Apoderado | 18/08/2014 | 30/04/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/05/2011 | 30/04/2019 |
Garcia Ortiz Beatriz Isabel | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/05/2009 | 30/04/2019 |
Reira Ruiz Rafael | Apoderado | 11/05/2009 | 30/04/2019 |
Rojas Fernandez-figarez Antonio Fernando | Apoderado | 28/03/2012 | 30/04/2019 |
Sainz Rubio Francisco Javier | Liquidador | 30/04/2019 | 30/04/2019 |
Sainz Rubio Francisco Javier | Administrador Unico | 25/04/2017 | 30/04/2019 |
Sanchez Murillo Vicente | Secretario | 15/01/2009 | 30/04/2019 |
Alvaro Benito Francisco | Consejero | 08/03/2010 | 25/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENTRUCKS ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 51 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 51 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 51 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 51 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-18
- Por reducción de capital social se amortizan las cincuenta y ocho mil trescientas sesenta y dos participaciones sociales, números ventidós mil setecientos treinta y cinco -22.735- al ochenta y un mil noventa y seis, -81.096-, inclusives
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 50 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-18
Capital Anterior: | 2.019.719,97 | Euros |
Disminución de capital | 1.453.522,95 | Euros |
Capital Actual: | 566.197,02 | Euros |
Porcentaje: | 71,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 50 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 49 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-18
- Otras modificaciones estatutarias: Arts. 18, 20, 21. Modificados por cambio de órgano de Administración social, ahora ADMINISTRADOR UNICO. Quedan por tanto sin efecto los arts. 25,26,27,28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 49 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 49 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-18
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 155, S 8, H GR 20740, I/A 49 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-18