RENTOFFICES 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Buganvilla del Rey, 7
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENTOFFICES 2014 SL
CIF B87055265
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
Fecha de Constitución 04/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RENTOFFICES 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENTOFFICES 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Dominguez Ana Maria | Apoderado | 30/01/2018 | 02/07/2020 |
Muñoz Moncholi Jose Maria | Liquidador | 02/07/2020 | 02/07/2020 |
Muñoz Moncholi Jose Maria | Administrador Unico | 06/07/2017 | 02/07/2020 |
Ramirez Freddy Alarcon | Administrador Unico | 22/12/2015 | 01/12/2016 |
Garcia Dominguez Ana Maria | Administrador Unico | 14/07/2014 | 22/12/2015 |
ACTOS BORME DE RENTOFFICES 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 19, S 8, H M 584759, I/A 6 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 19, S 8, H M 584759, I/A 6 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 19, S 8, H M 584759, I/A 6 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 19, S 8, H M 584759, I/A 6 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 18, S 8, H M 584759, I/A 5 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 18, S 8, H M 584759, I/A 4 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 18, S 8, H M 584759, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 18, S 8, H M 584759, I/A 2 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 18, S 8, H M 584759, I/A 2 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 17, S 8, H M 584759, I/A 1 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-28