RENTAT OLIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Joaquin Rodrigo, 3
Código Postal 46780
Municipio Oliva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENTAT OLIVA SL
CIF B96657788
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RENTAT OLIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENTAT OLIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchis Guillem David | Liquidador Unico | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Sanchis Guillem David | Administrador Unico | 01/03/2017 | 26/12/2023 |
Pons Lopez Juan | Administrador Unico | 07/02/2014 | 01/03/2017 |
Fernandez Navarro Miguel Angel | Administrador Unico | 30/06/2010 | 07/02/2014 |
Garcia Joaquin Juan Jose | Secretario | 30/06/2010 | |
Garcia Joaquin Juan Jose | Consejero | 30/06/2010 | |
Machancoses Gomar Vicente | Consejero | 30/06/2010 | |
Ramirez Estornell Germana | Consejero | 30/06/2010 | |
San Lorenzo Alaver Jose | Presidente | 30/06/2010 | |
San Lorenzo Alaver Jose | Consejero | 30/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENTAT OLIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 7 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 7 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 3131, F 71, S 8, H V 55043, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-46