RENTA HERITAGE URBANA 2016 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 246
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENTA HERITAGE URBANA 2016 SL
CIF B66874710
Capital Social 42000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/10/2016
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RENTA HERITAGE URBANA 2016 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENTA HERITAGE URBANA 2016 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adell Sanchez Jorge | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | 30/04/2021 |
Aleksandra Czajka | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | 30/04/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/07/2018 | 30/04/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/07/2017 | 30/04/2021 |
Enrich Schroder Valeria | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | 30/04/2021 |
Garcia Nieto Portabella Borja | REPR.143 RRM | 31/10/2016 | 30/04/2021 |
Garcia Nieto Portabella Borja | REPR.143 RRM | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
Grau Carrera Guillem | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 30/04/2021 |
Grau Carrera Octavi August | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 30/04/2021 |
GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA SL | Administrador Unico | 31/10/2016 | 30/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENTA HERITAGE URBANA 2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 151, S 8, H B 493481, I/A 9 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 151, S 8, H B 493481, I/A 9 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 151, S 8, H B 493481, I/A 9 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. DURACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 151, S 8, H B 493481, I/A 8 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.4.- PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 151, S 8, H B 493481, I/A 7 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 151, S 8, H B 493481, I/A 6 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45608 , F 58, S 8, H B 493481, I/A 5 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45608 , F 58, S 8, H B 493481, I/A 4 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, PASANDO A SER DON JAVIER SUQUE MATEU. PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45608 , F 57, S 8, H B 493481, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45608 , F 57, S 8, H B 493481, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08