RENTA FUTURO GESTION DE INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 30
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENTA FUTURO GESTION DE INMUEBLES SL
CIF B81944431
Capital Social 79854.87 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RENTA FUTURO GESTION DE INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENTA FUTURO GESTION DE INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Merino Fernando | Apoderado | 17/06/2015 | 13/04/2018 |
Rodriguez Merino Fernando | Liquidador | 13/04/2018 | 13/04/2018 |
Rodriguez Merino Fernando | Administrador Unico | 25/08/2015 | 13/04/2018 |
Martin Ferrera Juan Luis | Liquidador Mancomunado | 17/06/2015 | 25/08/2015 |
Mier Padilla Jose Ignacio | Liquidador Mancomunado | 17/06/2015 | 25/08/2015 |
Rodriguez Merino Fernando | Liquidador Mancomunado | 17/06/2015 | 25/08/2015 |
Sanchez Marquez Pedro | Liquidador Mancomunado | 17/06/2015 | 25/08/2015 |
Rodriguez Merino Fernando | Administrador Unico | 30/07/2014 | 17/06/2015 |
Rodriguez Merino Fernando | Administrador Mancomunado | 30/07/2014 | |
Sanchez Marquez Pedro | Administrador Mancomunado | 30/07/2014 |
ACTOS BORME DE RENTA FUTURO GESTION DE INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 113, S 8, H M 205357, I/A 15 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 113, S 8, H M 205357, I/A 15 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 113, S 8, H M 205357, I/A 15 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 113, S 8, H M 205357, I/A 15 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Capital Anterior: | 328.097,92 | Euros |
Disminución de capital | 248.243,05 | Euros |
Capital Actual: | 79.854,87 | Euros |
Porcentaje: | 75,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12796 , F 198, S 8, H M 205357, I/A 14 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12796 , F 198, S 8, H M 205357, I/A 13 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12796 , F 198, S 8, H M 205357, I/A 13 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12796 , F 198, S 8, H M 205357, I/A 13 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
- AVDA DE BURGOS 30 9º F (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12796 , F 198, S 8, H M 205357, I/A 12 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12796 , F 198, S 8, H M 205357, I/A 12 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28