RENT A HOME VALENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciutat de Lliria, 120
Código Postal 46988
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENT A HOME VALENCIA SL
CIF B98733157
Capital Social 403000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 05/05/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RENT A HOME VALENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENT A HOME VALENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Izquierdo Alvarez Miguel Angel | Liquidador Unico | 13/03/2023 | 13/03/2023 |
RANDAL EUROPEA SA | Administrador Unico | 31/07/2020 | 13/03/2023 |
Llopis Gimeno Manuel | Administrador Unico | 20/05/2015 | 31/07/2020 |
ACTOS BORME DE RENT A HOME VALENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 6 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 6 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 6 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 6 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 6 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-46
Capital Anterior: | 561.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 158.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 403.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 5 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-46
- La entidad "RANDAL EUROPEA SA", nombrada administradora unica ha designado a don Miguel Angel Izquierdo Alvarez, como su persona fisica representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 184, S 8, H V 165314, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-46
Capital Anterior: | 761.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 561.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9962, L 7244, F 183, S 8, H V 165314, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-46