RENOVERCIA SOLAR ECIJA 4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Yanguas y Miranda / Yanguas y Miranda Kalea, 1
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social RENOVERCIA SOLAR ECIJA 4 SL
CIF B91547992
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 31/05/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario PRYNERGIA SL
VINCULACIONES DE RENOVERCIA SOLAR ECIJA 4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENOVERCIA SOLAR ECIJA 4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODES CAPITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 22/01/2010 | 19/02/2016 |
CODES CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 22/01/2010 | 19/02/2016 |
Fernandez Colomer David | Apoderado | 19/02/2016 | |
Fernandez Colomer David | Apoderado Solidario | 26/01/2010 | 19/02/2016 |
Martin Barrigon Celestino | Apoderado | 19/02/2016 | |
Martin Barrigon Celestino | Apoderado Solidario | 26/01/2010 | 19/02/2016 |
PRYNERGIA SL | Socio Unico | 19/02/2016 | 19/02/2016 |
Marin Martin Antonio | Administrador Unico | 22/01/2010 |
ACTOS BORME DE RENOVERCIA SOLAR ECIJA 4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 72, S 8, H NA 30557, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 72, S 8, H NA 30557, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 72, S 8, H NA 30557, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 72, S 8, H NA 30557, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 72, S 8, H NA 30557, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-31
- CALLE YANGUAS Y MIRANDA, 1, 2º (PAMPLONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 72, S 8, H NA030557, I/A00002 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-31
- Extendida Diligencia Provisional de Cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de PAMPLONA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 161, S 8, H SE 68073, I/A 4 A (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 161, S 8, H SE 68073, I/A 4 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 160, S 8, H SE 68073, I/A 3 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 160, S 8, H SE 68073, I/A 3 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41