RENOVABLES DEL NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENOVABLES DEL NORTE SL
CIF B34231050
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 21/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario SONNEDIX CADENZA SL
VINCULACIONES DE RENOVABLES DEL NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENOVABLES DEL NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
De La Cuesta De Los Mozos Juan Pablo | Apoderado Solidario | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 14/04/2021 | 29/09/2021 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 15/03/2021 | 29/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENOVABLES DEL NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 106, S 8, H M 737169, I/A 6 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 106, S 8, H M 737169, I/A 6 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
- LA SOCIEDAD ES ABSORBIDA POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN MADRID DENOMINADA " Q-ENERGY CADENZA SL " .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 106, S 8, H M 737169, I/A 6 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 106, S 8, H M 737169, I/A 6 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 106, S 8, H M 737169, I/A 6 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 105, S 8, H M 737169, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 105, S 8, H M 737169, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 101, S 8, H M 737169, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 104, S 8, H M 737169, I/A 4 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- C/ JENNER 3 - PLANTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 101, S 8, H M 737169, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28