RENOVA GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES DE CASTILLA Y LEON SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE BURGOS A PORTUGAL Km - KILOMETRO 98
Municipio Dueñas
Provincia Palencia
Razón Social RENOVA GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES DE CASTILLA Y LEON SL
CIF B47618012
Capital Social 292500.0 Euros
Actividad Silvicultura y otras actividades forestales
Fecha de Constitución 26/11/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario DS SMITH SPAIN SA
VINCULACIONES DE RENOVA GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES DE CASTILLA Y LEON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENOVA GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES DE CASTILLA Y LEON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DS SMITH SPAIN SA | Liquidador | 05/01/2017 | 05/01/2017 |
DS SMITH SPAIN SA | Socio Unico | 22/05/2013 | 05/01/2017 |
DS SMITH SPAIN SA | Administrador Unico | 28/04/2015 | 05/01/2017 |
Isidro Rincon Fernando Jesus | Administrador Mancomunado | 16/08/2012 | 28/04/2015 |
Padron Estarriol Fernando | Administrador Mancomunado | 16/08/2012 | 28/04/2015 |
Garcia Pardo Manuel | Apoderado | 01/04/2013 | |
Garcia Pardo Manuel | Apoderado | 05/05/2010 | 01/04/2013 |
DS SMITH SPAIN SA | Consejero | 29/01/2010 | 16/08/2012 |
Garcia Pardo Manuel | Secretario | 29/01/2010 | 16/08/2012 |
Garcia Pardo Manuel | Consejero | 29/01/2010 | 16/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENOVA GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES DE CASTILLA Y LEON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 7 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 7 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-34
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 7 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 7 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-34
- Cambio del representante del administrador y socio único Papeles y Cartones de Europa SA, que pasa a ser a Jorge Bonnin Bioslada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 6 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-34
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-34
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 112, S 8, H P 6779, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 111, S 8, H P 6779, I/A 4 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 111, S 8, H P 6779, I/A 3 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-34