RENOVA ENERGIAS RENOVABLES LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Hernández Lázaro, 7
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social RENOVA ENERGIAS RENOVABLES LEVANTE SL
CIF B97846711
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 21/12/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RENOVA ENERGIAS RENOVABLES LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENOVA ENERGIAS RENOVABLES LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIAS BIERTAN SL | Liquidador Unico | 03/03/2016 | 03/03/2016 |
ENERGIAS BIERTAN SL | Presidente | 21/03/2014 | 03/03/2016 |
ENERGIAS BIERTAN SL | Consejero | 21/03/2014 | 03/03/2016 |
LANZADERA DE NEGOCIOS SL | Secretario | 03/03/2016 | |
LANZADERA DE NEGOCIOS SL | Consejero | 03/03/2016 | |
MOSAIQ GRUPO EMPRESARIAL SL | Consejero | 21/03/2014 | 03/03/2016 |
LANZADERA DE NEGOCIOS SL | Secretario | 21/03/2014 | 02/03/2016 |
LANZADERA DE NEGOCIOS SL | Consejero | 21/03/2014 | 02/03/2016 |
Batalla Reigada Gabriel Alberto | Consejero | 21/03/2014 | |
CONSTRUCCIONES VALENCIA CONSTITUCION SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENOVA ENERGIAS RENOVABLES LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 9 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 9 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 9 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 9 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 9 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
- Han sido designadas personas físicas representantes de las consejeras nombradas: don Carlos Giner Quilis por GESFESA ENERGIA SL, don Enrique Navarro Obrer por LANZADERA DE NEGOCIOS SL, y don Gabriel Alberto Batalla Reigada por OBINESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 8 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 8 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8642, L 5929, F 17, S 8, H V 120464, I/A 8 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-46