RENOMME COMMUNICATION BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paris, 148
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENOMME COMMUNICATION BARCELONA SL
CIF B65851735
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 16/07/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RENOMME COMMUNICATION BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENOMME COMMUNICATION BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Costantino Pes | REP.ADM.CONC | 10/03/2015 | 12/01/2016 |
Dufol Senar Maria Pilar | Apoderado | 04/02/2013 | 12/01/2016 |
Perez Gonzalez Victoria Josefa | Apoderado Solidario | 23/07/2014 | 12/01/2016 |
PES & PARTNERS ABOGADOS SLP | Administrador Concursal | 10/03/2015 | 12/01/2016 |
Dufol Senar Maria Pilar | Consejero | 30/01/2013 | 17/11/2015 |
Geir Tommie Olsen | Consejero | 24/02/2014 | 17/11/2015 |
Martin Martin Marta | Secretario No Consejero | 30/01/2013 | 17/11/2015 |
Tom Egil Martinsen | Presidente | 30/01/2013 | 17/11/2015 |
Tom Egil Martinsen | Consejero | 30/01/2013 | 17/11/2015 |
Anne Aaby | Consejero | 30/01/2013 | 24/02/2014 |
ACTOS BORME DE RENOMME COMMUNICATION BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 193, S 8, H B 432790, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1075/2014, AUTO FIRME DE FECHA 10/12/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 193, S 8, H B 432790, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 193, S 8, H B 432790, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1075/2014, AUTO FIRME DE FECHA 22/07/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 193, S 8, H B 432790, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 193, S 8, H B 432790, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1075/2014, AUTO FIRME DE FECHA 15/01/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 192, S 8, H B 432790, I/A 5 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 192, S 8, H B 432790, I/A 5 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 192, S 8, H B 432790, I/A 4 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 191, S 8, H B 432790, I/A 3 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43581 , F 191, S 8, H B 432790, I/A 3 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08