RENFI 97 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 24
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RENFI 97 SA
CIF A81690000
Capital Social 4.595998578E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente DONATO LASA SA
VINCULACIONES DE RENFI 97 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENFI 97 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corbaton Fernandez Marina | Apoderado | 06/07/2022 | |
Pedrosa Pedrosa Miguel Ramon | Apoderado | 06/07/2022 | |
Sancho Perez Arturo | Apoderado | 06/07/2022 | |
Aresti Mugica Leonor Maria | Vicesecret. | 08/06/2010 | 10/08/2010 |
Cañadas Alonso Antonio | Secretario | 08/06/2010 | 10/08/2010 |
DONATO LASA SA | Presidente | 22/06/2009 | 10/08/2010 |
DONATO LASA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2009 | 10/08/2010 |
DONATO LASA SA | Consejero | 22/06/2009 | 10/08/2010 |
Lasa Ayani Elena | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2009 | 10/08/2010 |
Lasa Ayani Elena | Consejero | 22/06/2009 | 10/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENFI 97 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 109, S 8, H M 188587, I/A 41 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 109, S 8, H M 188587, I/A 40 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 109, S 8, H M 188587, I/A 40 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-28
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "RENFILA, SA".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 109, S 8, H M 188587, I/A 40 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-28
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 109, S 8, H M 188587, I/A 39 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 109, S 8, H M 188587, I/A 39 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Capital Anterior: | 42.403.397,30 | Euros |
Aumento de capital: | 3.556.588,48 | Euros |
Capital Actual: | 45.959.985,78 | Euros |
Porcentaje: | 8,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 108, S 8, H M 188587, I/A 38 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-139-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 108, S 8, H M 188587, I/A 37 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-28