RENFE-SNCF EN COOPERACION VIAJEROS AEIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alberto Aguilera, 7
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENFE-SNCF EN COOPERACION VIAJEROS AEIE
CIF V86093267
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 01/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RENFE-SNCF EN COOPERACION VIAJEROS AEIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENFE-SNCF EN COOPERACION VIAJEROS AEIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Hernandez Francisco Javier | Gerente | 20/12/2010 | 04/02/2013 |
Monod Yann | Liquidador | 04/02/2013 | 04/02/2013 |
Monod Yann | Administrador Unico | 26/11/2012 | 04/02/2013 |
Valenzuela Helene | Administrador Unico | 20/12/2010 | 26/11/2012 |
ACTOS BORME DE RENFE-SNCF EN COOPERACION VIAJEROS AEIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 85, S 8, H M 510613, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 85, S 8, H M 510613, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 85, S 8, H M 510613, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 85, S 8, H M 510613, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 85, S 8, H M 510613, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 85, S 8, H M 510613, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 84, S 8, H M 510613, I/A 2 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 80, S 8, H M 510613, I/A 1 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Dirección:C/ ALBERTO AGUILERA 7 6º (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/12/10
Capital:0,00 Euros
Objeto social:ESTIMULAR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LOS MIEMBROS RETABILIZAR DE MANERA DURADERA LOS TRAFICOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE ANALIZARLOS MERCADOS FERROVIARIOS ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA
Duración:31.12.13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28351 , F 80, S 8, H M 510613, I/A 1 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28