RENEW INTERNATIONAL 21 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Henao, 7
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social RENEW INTERNATIONAL 21 SA
CIF A98246614
Capital Social 399196.8 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 26/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RENEW INTERNATIONAL 21 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENEW INTERNATIONAL 21 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arteta Ocerin Leire | Liquidador | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
ELARRA INVEST SL | Administrador Unico | 25/04/2018 | 15/01/2024 |
Castro Tome Jose Carlos | Administrador Unico | 09/02/2011 | 25/04/2018 |
Echevarria Bengoechea Asier | Administrador Unico | 30/08/2010 | 09/02/2011 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 26/05/2010 | 30/08/2010 |
ACTOS BORME DE RENEW INTERNATIONAL 21 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5768 , F 215, S 8, H BI 71509, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5768 , F 215, S 8, H BI 71509, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5768 , F 215, S 8, H BI 71509, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5768 , F 215, S 8, H BI 71509, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-48
- C/ HENAO 7 7º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5768 , F 215, S 8, H BI 71509, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5768 , F 215, S 8, H BI 71509, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5768 , F 215, S 8, H BI 71509, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28097 , F 8, S 8, H M 506269, I/A 7 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Capital Anterior: | 60.120,00 | Euros |
Aumento de capital: | 339.076,80 | Euros |
Capital Actual: | 399.196,80 | Euros |
Porcentaje: | 564,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28097 , F 7, S 8, H M 506269, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28097 , F 7, S 8, H M 506269, I/A 5 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28