REMOTE TERMINAL SYSTEM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Catalanes, 5
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REMOTE TERMINAL SYSTEM SL
CIF B65535536
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 18/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REMOTE TERMINAL SYSTEM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REMOTE TERMINAL SYSTEM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calero Martin Enric | Apoderado Solidario | 06/09/2019 | 16/01/2023 |
Chicote Perez Roberto | Apoderado | 02/05/2011 | 16/01/2023 |
Costa Arnau Xavier | Apoderado Solidario | 06/09/2019 | 16/01/2023 |
Gastone Partisani | Apoderado Solidario | 10/09/2019 | 16/01/2023 |
Robertino Piazza | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 16/01/2023 |
Robertino Piazza | Liquidador | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Robertino Piazza | REPR.143 RRM | 05/08/2022 | 16/01/2023 |
RTS REMOTE TERMINAL SYSTEM SRL | Administrador Unico | 10/09/2019 | 16/01/2023 |
Teixido Carrera Aina | Apoderado Solidario | 06/09/2019 | 16/01/2023 |
Petrus Antonius Theodorus Van Geffen | REPR.143 RRM | 10/09/2019 | 05/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REMOTE TERMINAL SYSTEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 175, S 8, H B 409855, I/A 9 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 175, S 8, H B 409855, I/A 9 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 175, S 8, H B 409855, I/A 9 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 174, S 8, H B 409855, I/A 8 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 174, S 8, H B 409855, I/A 8 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 174, S 8, H B 409855, I/A 7 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 173, S 8, H B 409855, I/A 6 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 173, S 8, H B 409855, I/A 5 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 173, S 8, H B 409855, I/A 5 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42484 , F 173, S 8, H B 409855, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08