REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SL - EXTINGUIDA
Razón Social REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SL
CIF B96883301
Actividad Construcción de puentes y túneles
VINCULACIONES DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Boix Joaquin | Liquidador Unico | 06/02/2023 | 20/03/2023 |
Juan Escriva Laura | Apoderado | 10/06/2013 | 20/03/2023 |
Juan Boix Joaquin | Administrador Unico | 06/02/2023 |
ACTOS BORME DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 115, S 8, H V 66766, I/A 5 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 115, S 8, H V 66766, I/A 5 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 115, S 8, H V 66766, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 115, S 8, H V 66766, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 115, S 8, H V 66766, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 115, S 8, H V 66766, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
- Juzgado Social 3 Valencia. Ejec. número 1345/19-MJ. Se declara la insolvencia provisional de la sociedad, por cuantía de 44.760,38 euros de principal adeudadas a la parte ejecutante más 6.710 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 114, S 8, H V 66766, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 3689, F 113, S 8, H V 66766, I/A 2 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-46