REMAYSER 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Independencia, 34
Código Postal 50004
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social REMAYSER 2011 SL
CIF B99206542
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 27/03/2008
Nombres Anteriores
- REPARACION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ARAGON ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REMAYSER 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REMAYSER 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Centelles Clua Juan Carlos | Administrador Unico | 06/06/2011 | 03/12/2020 |
Alloza Lopez Paloma | Administrador Unico | 25/10/2010 | 06/06/2011 |
Comet Martinez Ignacio | Administrador Unico | 06/06/2011 | 06/06/2011 |
ACTOS BORME DE REMAYSER 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-50
- PASEO INDEPENDENCIA 34 2º IZ (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 5 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-50
- PASEO INDEPENDENCIA, 8 5º D (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 4 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-50
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO DECIMOCTAVO. RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. El cargo de Administrador será retribuído mediante una cantidad fija anual que será determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 4 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 192, S 8, H Z 50767, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-50
- "Artículo 2º.- OBJETO. La Sociedad tiene por objeto: 1) La prestación de servicios profesionales de consultoría y asesoría para la administración y gestión de patrimonios empresariales e inmobiliarios. La prestación de dichos servicios de asesoría y consultoría a personas físicas y jurídicas en el d
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 191, S 8, H Z 50767, I/A 2 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-50