REMATA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 87
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social REMATA SA
CIF A78365830
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REMATA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REMATA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estany Espinalt Manuel Mateo | Representante | 01/02/2010 | 05/10/2010 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Liquidador | 05/10/2010 | 05/10/2010 |
Garcia Ortiz De Zarate Francisco Asier | Apoderado | 23/02/2010 | 05/10/2010 |
GLOBAL BINGO STARS SA | Administrador Unico | 14/01/2010 | 05/10/2010 |
Hernandez Cornejo Perez Jorge | Apoderado | 23/02/2010 | 05/10/2010 |
Martin Culebras Jose Alberto | Apoderado | 24/02/2010 | 05/10/2010 |
Puyol Pineda Alberto | Representante | 22/05/2009 | 01/02/2010 |
Vila Beltran Josep | Representante | 22/05/2009 | |
Cajal Udaeta Jaime | Apoderado | 24/04/2009 | |
Carbajo Olleros Felix Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REMATA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 117, S 8, H M 42115, I/A 32 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 117, S 8, H M 42115, I/A 32 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 117, S 8, H M 42115, I/A 32 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 117, S 8, H M 42115, I/A 32 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 117, S 8, H M 42115, I/A 31 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 116, S 8, H M 42115, I/A 30 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 115, S 8, H M 42115, I/A 29 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 115, S 8, H M 42115, I/A 28 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 115, S 8, H M 42115, I/A 28 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20831 , F 114, S 8, H M 42115, I/A 27 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28