RELISE INVESTMENTS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social RELISE INVESTMENTS SA
CIF A85290187
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Oroviogoicoechea Ortega Jorge
Propietario UNION EUROPEA DE INVERSIONES SA
VINCULACIONES DE RELISE INVESTMENTS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RELISE INVESTMENTS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreira De Amorim Americo | Consejero | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
Guzman Gonzalez Jose Antonio | Consejero Delegado | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
Guzman Gonzalez Jose Antonio | Consejero | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
Hidalgo Salgado Maria | Apoderado | 01/02/2012 | 28/09/2012 |
Jimenez Juarez Francisco Javier | Vicesecretario No Consejero | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
Martin Garcia Elena Maria | Apoderado | 01/02/2012 | 28/09/2012 |
Martinez Echevarria Y Garcia De Dueñas Alfonso | Vicepresidente | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
Martinez Echevarria Y Garcia De Dueñas Alfonso | Consejero | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
Molins Ribot Casimiro | Pres. Honor. | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
Montuenga Badia Jose Maria | Vicepresidente | 27/07/2011 | 28/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RELISE INVESTMENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 46, S 8, H M 458140, I/A 13 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 46, S 8, H M 458140, I/A 13 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "UNION EUROPEA DE INVERSIONES, SA".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 46, S 8, H M 458140, I/A 13 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
- COMUNICACION DE LA SOCIEDAD DE PUBLICACION EN LA PAGINA WEBDEL ANUNCIO Y PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION DE RELISE INVESTMENTS POR UNION EUROPEA DE INVERSIONES SA; PROYECTO DE FUSION Y ACUERDO DE FUSION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 40, S 8, H M 458140, I/A 1M (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 46, S 8, H M 458140, I/A 12 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
- Alta sede electrónica: www.europeainversiones.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 46, S 8, H M 458140, I/A 11 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 45, S 8, H M 458140, I/A 10 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 45, S 8, H M 458140, I/A 9 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 14, 21 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 44, S 8, H M 458140, I/A 8 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 44, S 8, H M 458140, I/A 8 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28