REJILLAS PCP ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social REJILLAS PCP ESPAÑA SL
CIF B26301622
Capital Social 50040.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Página Web www.pcp.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Pf Group A S
VINCULACIONES DE REJILLAS PCP ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REJILLAS PCP ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bulow Larsen Hugo | Consejero | 09/09/2010 | 13/03/2018 |
Bulow Larsen Hugo | Apoderado | 09/09/2010 | 13/03/2018 |
Nielsen John | Consejero | 13/03/2018 | |
Nielsen John | Presidente | 09/09/2010 | 13/03/2018 |
Pascual Pape Eva | Apoderado | 02/05/2013 | 13/03/2018 |
Pascual Pape Eva | Secretario No Consejero | 06/07/2017 | 13/03/2018 |
Pascual Pape Eva | Liquidador | 13/03/2018 | 13/03/2018 |
Pf Group A S | Socio Unico | 19/09/2013 | 13/03/2018 |
Rasmussen Birgitte | Consejero | 06/07/2017 | 13/03/2018 |
Kjaergaard Leif Olesen | Consejero | 23/12/2013 | 06/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REJILLAS PCP ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 14, S 8, H LO 6956, I/A 12 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 14, S 8, H LO 6956, I/A 12 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 14, S 8, H LO 6956, I/A 12 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-26
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 14, S 8, H LO 6956, I/A 12 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-26
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 13, S 8, H LO 6956, I/A 11 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-26
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 13, S 8, H LO 6956, I/A 11 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 13, S 8, H LO 6956, I/A 10 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-26
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 13, S 8, H LO 6956, I/A 10 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-26
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 13, S 8, H LO 6956, I/A 9 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-26
Capital Anterior: | 25.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.840,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.040,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 12, S 8, H LO 6956, I/A 8 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-26