REISER SOLAR UNO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Carmelo, 6
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social REISER SOLAR UNO SL
CIF B91697722
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gustavo Holding Gmbh
VINCULACIONES DE REISER SOLAR UNO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REISER SOLAR UNO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gustav Weeke Gunnar | Administrador Unico | 28/06/2011 | 18/05/2022 |
Gustav Weeke Gunnar | Liquidador Unico | 18/05/2022 | 18/05/2022 |
Gustavo Holding Gmbh | Socio Unico | 28/06/2011 | 18/05/2022 |
Hildebrand Werner | Apoderado Solidario | 29/12/2008 | 18/05/2022 |
Hildebrand Werner | Apoderado Solidario | 18/05/2022 | |
Mariano Romero Juan Luis | Apoderado Solidario | 29/12/2008 | 18/05/2022 |
Mariano Romero Juan Luis | Apoderado Solidario | 18/05/2022 | |
Murga Peinado Jose Alberto | Apoderado | 13/11/2017 | 18/05/2022 |
Toribio Angel Maria Paz | Apoderado | 15/02/2022 | 18/05/2022 |
Senz Emanuel Matthias | Administrador Unico | 28/06/2011 |
ACTOS BORME DE REISER SOLAR UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 6 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-41
- C/ MONTECARMELO 6 - C.P. 41011 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 5 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 171, S 8, H SE 76770, I/A 5 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4808 , F 170, S 8, H SE 76770, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-41