REINADO FZP SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMINO DEL ANGEL S/N - URBANIZACION ALZAMBRA HI
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social REINADO FZP SL
CIF B93516227
Capital Social 1.6945862E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 25/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Zambrana Del Pozo Francisco
VINCULACIONES DE REINADO FZP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REINADO FZP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benavides Flores Norica | Administrador Suplente | 11/01/2018 | 12/01/2021 |
Moreno Caceres Consuelo | Apoderado | 02/10/2020 | 12/01/2021 |
Zambrana Del Pozo Francisco | Socio único | 12/01/2021 | |
Zambrana Del Pozo Francisco | Socio Unico | 14/12/2016 | 12/01/2021 |
Zambrana Del Pozo Francisco | Administrador Unico | 11/01/2018 | 12/01/2021 |
Sanchez Portales Silvia | Apoderado | 20/03/2018 | 02/10/2020 |
Zambrana Del Pozo Francisco | Administrador Unico | 14/12/2016 | 11/01/2018 |
ACTOS BORME DE REINADO FZP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 15, S 8, H MA137132, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 15, S 8, H MA137132, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 15, S 8, H MA137132, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Administrador Unico
Administrador Suplente
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 15, S 8, H MA137132, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 15, S 8, H MA137132, I/A 5 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 15, S 8, H MA137132, I/A 4 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 14, S 8, H MA137132, I/A 3 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-29
Administrador Unico
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 13, S 8, H MA137132, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 13, S 8, H MA137132, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 12, S 8, H MA137132, I/A 1 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-29