REINA DELI BAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hortaleza, 4
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social REINA DELI BAR SL
CIF B87416509
Capital Social 107250.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 12/11/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Balboa Daniel
VINCULACIONES DE REINA DELI BAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REINA DELI BAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Balboa Daniel | Administrador Unico | 30/11/2015 | 14/06/2021 |
Garcia Balboa Daniel | Socio Unico | 30/11/2015 | 14/06/2021 |
Garcia Balboa Daniel | Liquidador | 14/06/2021 | 14/06/2021 |
ACTOS BORME DE REINA DELI BAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 79, S 8, H M 613853, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 79, S 8, H M 613853, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 79, S 8, H M 613853, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 79, S 8, H M 613853, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
- Otras actividades de consultoria de gestion empresarial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 77, S 8, H M 613853, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 104.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 107.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.475,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 77, S 8, H M 613853, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 77, S 8, H M 613853, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 77, S 8, H M 613853, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Dirección:C/ HORTALEZA, Nº 4-6, LOCAL 3, ENTRADAPOR CALLE RE (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/11/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Hostelería. b) La promoción, urbanización, construcción, arrendamiento, compraventa y explotación de bienes inmuebles, ya sea en su totalidad o por partes. Las actividades enumeradas podrán ser realizadas, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante su participación en otras sociedades.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 77, S 8, H M 613853, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28