REIMI HABITATGES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CR DE PUIG-GRACIOS Num.19
Código Postal 08480
Municipio L'Ametlla del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social REIMI HABITATGES SL
CIF B63103899
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/02/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REIMI HABITATGES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REIMI HABITATGES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
David Jean Louis Cregut | Apoderado | 08/11/2011 | 15/11/2016 |
Ross John Jackson Ingham | Administrador Unico | 08/11/2011 | 15/11/2016 |
Ross John Jackson Ingham | Liquidador | 15/11/2016 | 15/11/2016 |
Millet Tusell Felix | Presidente | 30/08/2010 | 08/11/2011 |
Millet Tusell Felix | Consejero | 30/08/2010 | 08/11/2011 |
Millet Valles Laila Maria | Secretario | 30/08/2010 | 08/11/2011 |
Millet Valles Laila Maria | Consejero | 30/08/2010 | 08/11/2011 |
Rafart Roig Xavier | Consejero | 30/08/2010 | 08/11/2011 |
Rafart Roig Xavier | Consejero Delegado | 30/08/2010 | 08/11/2011 |
Valles Guarro Marta | Consejero | 30/08/2010 | 08/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REIMI HABITATGES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 55, S 8, H B 265964, I/A 13 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 55, S 8, H B 265964, I/A 13 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 55, S 8, H B 265964, I/A 13 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 54, S 8, H B 265964, I/A 11 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 54, S 8, H B 265964, I/A 11 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 54, S 8, H B 265964, I/A 12 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 53, S 8, H B 265964, I/A 10 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36559 , F 53, S 8, H B 265964, I/A 10 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08