REIMAGINE DRONE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Creu Casas I Ricart, 96
Código Postal 08290
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social REIMAGINE DRONE SL
CIF B66882655
Capital Social 135000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 04/11/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE REIMAGINE DRONE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REIMAGINE DRONE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrell Gallardo Jose | Liquidador | 04/05/2022 | 04/05/2022 |
Borrell Gallardo Jose Maria | Administrador Solidario | 26/05/2017 | 04/05/2022 |
Serra Saval Joaquin | Administrador Solidario | 26/05/2017 | 04/05/2022 |
Serra Saval Joaquin | Liquidador | 04/05/2022 | 04/05/2022 |
Serra Saval Joaquin | Administrador Unico | 14/11/2016 | 26/05/2017 |
ACTOS BORME DE REIMAGINE DRONE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 113, S 8, H B 494023, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 113, S 8, H B 494023, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 113, S 8, H B 494023, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
- CL CREU CASAS I SICART NUM.96 PARC DE L'ALBA (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 112, S 8, H B 494023, I/A 3 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-08
- CL ARTESANS Num.12 (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 112, S 8, H B 494023, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, PASANDO A SER "3 GEN LEGACY, S.L." Y POSTERIOR PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 112, S 8, H B 494023, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 135.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 800,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 112, S 8, H B 494023, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 112, S 8, H B 494023, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 112, S 8, H B 494023, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO JOAQUIN SERRA SAVAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 111, S 8, H B 494023, I/A 1 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08