REGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 40
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social REGON SL
CIF B28802288
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez De Luis Juan Antonio | Administrador Unico | 08/06/2017 | 26/03/2024 |
Lopez De Luis Juan Antonio | Liquidador | 26/03/2024 | 26/03/2024 |
Recuero Gonzalez Pilar | Socio Unico | 03/10/2019 | 16/09/2021 |
Recuero Caña Maria- Teresa | Administrador Unico | 05/06/2017 | 08/06/2017 |
Prieto Fernandez Ramiro | Administrador Unico | 05/06/2017 |
ACTOS BORME DE REGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 23, S 8, H M 109912, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 23, S 8, H M 109912, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 23, S 8, H M 109912, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 23, S 8, H M 109912, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 40 7º DC (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 23, S 8, H M 109912, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 23, S 8, H M 109912, I/A 6 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 23, S 8, H M 109912, I/A 5 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 22, S 8, H M 109912, I/A 4 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 22, S 8, H M 109912, I/A 4 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 22, S 8, H M 109912, I/A 3 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28