REGNALIA INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Foraste, 7
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REGNALIA INVEST SL
CIF B66951104
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/02/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REGNALIA INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REGNALIA INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benatar Molho Daniel | REPR.143 RRM | 27/04/2017 | 29/11/2021 |
Benatar Molho Daniel | REPR.143 RRM | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
ENEDE GESTION PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 27/04/2017 | 29/11/2021 |
ENEDE GESTION PATRIMONIAL SL | Liquidador | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 22/02/2017 | 27/04/2017 |
ACTOS BORME DE REGNALIA INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 213, S 8, H B 499086, I/A 3 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 213, S 8, H B 499086, I/A 3 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 213, S 8, H B 499086, I/A 3 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
- PJ FORASTE Num.7 P.BJ PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 213, S 8, H B 499086, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 213, S 8, H B 499086, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 213, S 8, H B 499086, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 212, S 8, H B 499086, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Dirección:CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/02/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 212, S 8, H B 499086, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08