REGAL CAPITAL PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rossello, 430
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REGAL CAPITAL PARTNERS SL
CIF B65945842
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 04/12/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE REGAL CAPITAL PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REGAL CAPITAL PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adi Cohen | Administrador Solidario | 24/01/2013 | 22/07/2020 |
Rediu Moline Roger | Administrador Solidario | 16/03/2018 | 22/07/2020 |
Rediu Moline Roger | Liquidador | 22/07/2020 | 22/07/2020 |
Rediu Alarcon Jordi | Administrador Solidario | 24/01/2013 | 16/03/2018 |
ACTOS BORME DE REGAL CAPITAL PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 117, S 8, H B 432540, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 117, S 8, H B 432540, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 117, S 8, H B 432540, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
- CL ROSELLON Num.430 P.EN PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 117, S 8, H B 432540, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 117, S 8, H B 432540, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 117, S 8, H B 432540, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 117, S 8, H B 432540, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 116, S 8, H B 432540, I/A 1 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-08
Dirección:VIA AUGUSTA Num.95 P.BJ PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/12/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:AGENCIA DE REPRESENTACION Y ESCUELA DE ENSEÑANZA DE MODELOS Y AZAFATAS ASICOMO REPRESENTACION DE ACTORES,MODELOS,EXTRAS,FIGURANTES,ARTISTAS Y PERSONAS FISICAS O JURIDICAS DEDICADAS AL ESPECTACULO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43571 , F 116, S 8, H B 432540, I/A 1 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-08