REFUER SL - EXTINGUIDA
Municipio San Bartolomé de Tirajana
Provincia Las Palmas
Razón Social REFUER SL
CIF B35357375
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ramirez Rodriguez Miguel
VINCULACIONES DE REFUER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REFUER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICONSULT SL | Auditor | 11/01/2013 | 13/02/2019 |
AUREN AUDITORES LPA SL | Auditor | 04/07/2012 | 13/02/2019 |
Carracedo Crespo Elias Marcelo | Secretario | 20/10/2011 | 13/02/2019 |
Ramirez Perez Miguel Angel | Consejero Delegado Solidario | 26/10/2009 | 13/02/2019 |
Ramirez Perez Miguel Angel | Consejero | 26/10/2009 | 13/02/2019 |
Ramirez Rodriguez Miguel | Presidente | 20/10/2011 | 13/02/2019 |
Romero Howard Isabel | Apoderado | 29/10/2012 | 13/02/2019 |
Sanchez Lezcano Maria Asuncion | Auditor | 25/07/2011 | 13/02/2019 |
AUDICONSULT SLP | Auditor | 11/02/2016 | 04/01/2018 |
Garcia Santana Jaime Agustin | Secretario | 20/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REFUER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 20, S 8, H GC 9891, I/A 10 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 20, S 8, H GC 9891, I/A 10 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 20, S 8, H GC 9891, I/A 9 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 20, S 8, H GC 9891, I/A 8 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 20, S 8, H GC 9891, I/A 7 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 19, S 8, H GC 9891, I/A 6 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 19, S 8, H GC 9891, I/AEX 21 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-35
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 19, S 8, H GC 9891, I/A 5 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 19, S 8, H GC 9891, I/A 5 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 19, S 8, H GC 9891, I/AEX24/ (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-35