REFORMAS Y OBRA NUEVA GRATOMASAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Prat, 30
Código Postal 08296
Municipio Castellbell i el Vilar
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REFORMAS Y OBRA NUEVA GRATOMASAN SL
CIF B65674368
Capital Social 53372.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REFORMAS Y OBRA NUEVA GRATOMASAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REFORMAS Y OBRA NUEVA GRATOMASAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santiago Gracia Francisco Javier | Liquidador | 15/06/2018 | 15/06/2018 |
Santiago Gracia Francisco Javier | Administrador Unico | 08/01/2018 | 15/06/2018 |
Santiago Rodriguez Jose Ramon | Administrador Unico | 14/07/2015 | 08/01/2018 |
Serra Cazorla Miguel | Administrador Unico | 12/12/2011 | 14/07/2015 |
ACTOS BORME DE REFORMAS Y OBRA NUEVA GRATOMASAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 86, S 8, H B 417559, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 86, S 8, H B 417559, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 86, S 8, H B 417559, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA CASILDA GRACIA URBANO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 85, S 8, H B 417559, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 85, S 8, H B 417559, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 85, S 8, H B 417559, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 85, S 8, H B 417559, I/A 2 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 85, S 8, H B 417559, I/A 2 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 83, S 8, H B 417559, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Dirección:CL CAN PRAT,30 (SANT CRISTOFOL) (CASTELLBELL I EL VILAR)
Comienzo de operaciones:09/11/11
Capital:53.372,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA,INTERMEDIACION,ARRENDAMIENTO,ADMINISTRACION,EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASEDE OBRAS Y CONSTRUCCIONES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 83, S 8, H B 417559, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08