REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DESDE LA A HASTA LA Z SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vinyassa, 12
Código Postal 07005
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DESDE LA A HASTA LA Z SL
CIF B16669236
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/03/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DESDE LA A HASTA LA Z SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DESDE LA A HASTA LA Z SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Garcia Nicolas | Administrador Unico | 29/06/2020 | 18/10/2021 |
Rodriguez Garcia Nicolas | Liquidador | 18/10/2021 | 18/10/2021 |
Dulon Marquina Jhonny Alex | Administrador Mancomunado | 08/06/2020 | 29/06/2020 |
Rodriguez Garcia Nicolas | Administrador Mancomunado | 08/06/2020 | 29/06/2020 |
ACTOS BORME DE REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DESDE LA A HASTA LA Z SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 100, S 8, H PM 88894, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 100, S 8, H PM 88894, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 100, S 8, H PM 88894, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 100, S 8, H PM 88894, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 99, S 8, H PM 88894, I/A 2 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 99, S 8, H PM 88894, I/A 2 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 99, S 8, H PM 88894, I/A 2 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 97, S 8, H PM 88894, I/A 1 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-07
Dirección:C/ VINYASA 12 Ptl.B ENTLO. (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:06/03/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición, parcelación, urbanización, promoción, venta y arrendamiento de terrenos y propiedades inmobiliarias de cualquier clase. La construcción por cuenta propia o ajena de todo tipo de obras, completas o parte de las mismas, y edificaciones para su venta por partes o no, el arrendamiento..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 97, S 8, H PM 88894, I/A 1 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-07