REFORMAS ASKETA SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Maxpe Kalea, 3
Código Postal 20820
Municipio Deba
Provincia Gipuzkoa
Mapa Ver Mapa
Razón Social REFORMAS ASKETA SL
CIF B20731154
Capital Social 37130.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 30/06/2023
Página Web www.asketa.net
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REFORMAS ASKETA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REFORMAS ASKETA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cid Salegui Miren Nekane | Apoderado | 07/03/2012 | 13/07/2023 |
Cid Salegui Miren Nekane | Apoderado | 19/07/2023 | 13/07/2023 |
Gomez Vargas Antonio | Administrador Unico | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
Soto Palacios Mercedes | Apoderado | 07/03/2012 | 13/07/2023 |
ACTOS BORME DE REFORMAS ASKETA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 14, S 8, H SS 19273, I/A 8 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 14, S 8, H SS 19273, I/A 8 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 14, S 8, H SS 19273, I/A 8 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 14, S 8, H SS 19273, I/A 8 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 14, S 8, H SS 19273, I/A 8 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3109 , F 117, S 8, H SS 46179, I/A 2 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3109 , F 112, S 8, H SS 46179, I/A 1 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Dirección:C/ MAXPE Nº3, 5 BAJO. (DEBA)
Comienzo de operaciones:30/06/23
Capital:37.130,00 Euros
Objeto social:Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, mecánicas, redacción de proyectos, plantación y mantenimiento de jardines, construcción de obras, limpieza de edificios, tratamiento de residuos, extinción de incendios, transporte..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3109 , F 112, S 8, H SS 46179, I/A 1 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 13, S 8, H SS 19273, I/A 7 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 13, S 8, H SS 19273, I/A 6 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-20