REFOR-MAR MORVEDRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Palancia, 60
Código Postal 46520
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social REFOR-MAR MORVEDRE SL
CIF B98959273
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/12/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perea Gomez Estela
VINCULACIONES DE REFOR-MAR MORVEDRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REFOR-MAR MORVEDRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perea Gomez Estela | Administrador Unico | 08/01/2018 | 02/08/2022 |
Perea Gomez Estela | Socio Unico | 08/01/2018 | 02/08/2022 |
Perea Gomez Estela | Liquidador Unico | 02/08/2022 | 02/08/2022 |
ACTOS BORME DE REFOR-MAR MORVEDRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REFOR-MAR MORVEDRE SL
Nif:B98959273
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:15/09/2020
Número Procedimiento Concursal:706/2020
Datos Registrales:
Tomo:
10423
Libro:
7704
Folio:
214
Hoja:
8-179568
Inscripción:
3
Fecha Inscripción02/08/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REFOR-MAR MORVEDRE SL
Nif:B98959273
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:15/09/2020
Número Procedimiento Concursal:706/2020
Datos Registrales:
Tomo:
10423
Libro:
7704
Folio:
214
Hoja:
8-179568
Inscripción:
3
Fecha Inscripción02/08/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 2 M (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-46
- Ejecución Laboral 0725/20 AN Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Declaración de insolvencia provisional de la sociedad por cuantía de 37461,27 euros de principal y 5615 euros presupuestados para intereses y costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 214, S 8, H V 179568, I/A 2 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10423, L 7704, F 212, S 8, H V 179568, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46