REFCON CEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TALAVERA 3 - OFICINA 2, LLANO DEL MORO
Municipio El Rosario
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social REFCON CEIS SL
CIF B76520220
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REFCON CEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REFCON CEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Garcia Miguel | Administrador Unico | 04/02/2014 | 23/01/2020 |
Crespo Garcia Miguel | Liquidador | 23/01/2020 | 23/01/2020 |
Marrero Cruz Cecilio Angel | Administrador Unico | 24/08/2010 | 04/02/2014 |
ACTOS BORME DE REFCON CEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 223, S 8, H TF 47676, I/A 3 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 223, S 8, H TF 47676, I/A 3 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 223, S 8, H TF 47676, I/A 3 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 223, S 8, H TF 47676, I/A 3 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 222, S 8, H TF 47676, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 222, S 8, H TF 47676, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 219, S 8, H TF 47676, I/A 1 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-38
Dirección:C/ TALAVERA 3 - OFICINA 2, LLANO DEL MORO (ROSARIO (EL))
Comienzo de operaciones:29/07/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Artículo 2º.- OBJETO.- La Sociedad tiene por objeto: a) La consignación, agencia, intermediación, estiba, desestiba, carga y descarga, así como las demás actividades portuarias relacionadas con la atención a buques y elementos asimilados a los mismos. b) La explotación de terminales portuarias de to
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 219, S 8, H TF 47676, I/A 1 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-38