REDOPLAST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Xiprer, 51
Código Postal 08230
Municipio Matadepera
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REDOPLAST SL
CIF B61651949
Capital Social 6020.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Página Web www.nv-corporacion.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE REDOPLAST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REDOPLAST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Miranda Manuel | Administrador Unico | 23/01/2019 | |
Navarro Miranda Manuel | Liquidador | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
Navarro Miranda Manuel | Administrador Solidario | 21/09/2015 | 23/01/2019 |
Navarro Miranda Manuel | Apoderado | 10/06/2009 | 23/01/2019 |
Navarro Demesas Yolanda | Administrador | 21/09/2015 | |
Garrido Navarro David | Apoderado | 24/04/2014 |
ACTOS BORME DE REDOPLAST SL
- En el BORME no.186/2015 y con referencia 391398 SE NOMBRO POR ERROR A DON MANUEL NAVARRO MIRANDA COMO ADMINISTRADOR SOLIDARIO, SIENDO SU CARGO CORRECTO "ADMINISTRADOR UNICO"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 88, S 8, H B 182809, I/A 10 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2019-23-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 88, S 8, H B 182809, I/A 11 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 88, S 8, H B 182809, I/A 11 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 88, S 8, H B 182809, I/A 11 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 88, S 8, H B 182809, I/A 10 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 88, S 8, H B 182809, I/A 10 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 88, S 8, H B 182809, I/A 9 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
- CL XIPRES Num.51 (MATADEPERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 87, S 8, H B 182809, I/A 8 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08