REDFORD SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social REDFORD SL
CIF B46101382
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REDFORD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REDFORD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibiza Ferrer Salvador Sebastian | Liquidador Unico | 07/01/2013 | 21/09/2020 |
Turpin Veintimilla Maria Jose | Apoderado | 28/04/2010 | 21/09/2020 |
Veintimilla Galvez Maria | Administrador Unico | 28/04/2010 | 07/01/2013 |
Turpin Ventimilla Maria Jose | Administrador Unico | 28/04/2010 |
ACTOS BORME DE REDFORD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 216, S 8, H V 28034, I/A 12 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 216, S 8, H V 28034, I/A 12 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-46
- Ejecución Laboral 4360/13-LU y acumulados del Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Se declara la insolvencia provisional de la sociedad de esta hoja por cuantía de 18418,71 euros de principal adeudadas a la parte ejecutante más 2940 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 216, S 8, H V 28034, I/A 11 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 216, S 8, H V 28034, I/A 10 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 216, S 8, H V 28034, I/A 10 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 216, S 8, H V 28034, I/A 10 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 216, S 8, H V 28034, I/A 10 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-21-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-241-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 1899, F 215, S 8, H V 28034, I/A 9 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-46