RECREATIVOS TORRALBA Y NICOLAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social RECREATIVOS TORRALBA Y NICOLAS SL
CIF B30165062
Nombres Anteriores
- AUTOMATICOS REALES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RECREATIVOS TORRALBA Y NICOLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECREATIVOS TORRALBA Y NICOLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Torralba Nicolas | Liquidador Unico | 27/12/2018 | 27/12/2018 |
Antonio Torralba Nicolas | Administrador Unico | 04/08/2017 | 27/12/2018 |
Salvador Torralba Hernandez | Apoderado | 04/08/2017 | 27/12/2018 |
Salvador Torralba Hernandez | Administrador Unico | 10/06/2016 | 04/08/2017 |
Salvador Torralba Nicolas | Administrador Unico | 10/06/2016 |
ACTOS BORME DE RECREATIVOS TORRALBA Y NICOLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 13 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 13 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 13 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 13 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 13 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 12 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-30
- Se modifica el apartado 3 del articulo 9º de los estatutos sociales pasando a ser el cargo de administrador gratuito.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 11 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 11 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 182, S 8, H MU 5686, I/A 11 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 181, S 8, H MU 5686, I/A 10 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-30