RECREATIVOS SOLLANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SOLLANS 63
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social RECREATIVOS SOLLANS SL
CIF B70436027
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 18/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mata Cobas Jose Antonio
VINCULACIONES DE RECREATIVOS SOLLANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECREATIVOS SOLLANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mata Cobas Jose Antonio | Administrador Unico | 07/01/2015 | 08/03/2024 |
Mata Cobas Jose Antonio | Socio Unico | 07/01/2015 | 08/03/2024 |
Mata Cobas Jose Antonio | Liquidador Unico | 08/03/2024 | 08/03/2024 |
ACTOS BORME DE RECREATIVOS SOLLANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 177, S 8, H SC 47529, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 177, S 8, H SC 47529, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 177, S 8, H SC 47529, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 177, S 8, H SC 47529, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 177, S 8, H SC 47529, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-15
- C/ SOLLANS 63 (TEO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 176, S 8, H SC 47529, I/A 2 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4.- DOMICILIO SOCIAL.- Se fija en el municipio de Teo, provincia de A Coruña, calle Sollans, número 63, CP 15.866. El órgano de administración, podrá crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o delegaciones en cualquier punto del territorio español o del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 176, S 8, H SC 47529, I/A 2 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 175, S 8, H SC 47529, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 175, S 8, H SC 47529, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-15
Dirección:C/ AGRO DO MEDIO 13 - MILLADOIRO (AMES)
Comienzo de operaciones:18/12/14
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: a) La explotación de máquinas de juego y de servicios técnicos. b) El montaje, mantenimiento y explotación de salones recreativos y de juego. c) La explotación del negocio de cafetería-bar. Si para el desarrollo de alguna de las actividades que conforman el objeto soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 175, S 8, H SC 47529, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-15