RECREATIVOS COMA SL - EXTINGUIDA
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Razón Social RECREATIVOS COMA SL
CIF B58111212
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carril Montes Maria Mercedes
VINCULACIONES DE RECREATIVOS COMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECREATIVOS COMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carril Montes Maria Mercedes | Presidente | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Carril Montes Maria Mercedes | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Carril Montes Maria Mercedes | Consejero | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Fontseca Sañe Jordi | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Fontseca Sañe Jordi | Consejero | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Fontseca Sañe Jordi | Apoderado Solidario | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Fontseca Sañe Silvia | Apoderado Solidario | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Girbau Acacio Angels | Secretario | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Girbau Acacio Angels | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
Girbau Acacio Angels | Consejero | 02/02/2021 | 30/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECREATIVOS COMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24643 , F 33, S 8, H B 71667, I/A 7 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: VIC PLAYER S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24643 , F 31, S 8, H B 71667, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24643 , F 31, S 8, H B 71667, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24643 , F 31, S 8, H B 71667, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24643 , F 31, S 8, H B 71667, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24643 , F 31, S 8, H B 71667, I/A 5 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24643 , F 31, S 8, H B 71667, I/A 5 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08