RECREATIUS I JOCS 2002 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ter, 183
Código Postal 08570
Municipio Torelló
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RECREATIUS I JOCS 2002 SL
CIF B17717596
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Administrador único
Propietario NAJONYC INMOBILIARIA SL
VINCULACIONES DE RECREATIUS I JOCS 2002 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECREATIUS I JOCS 2002 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eduard Timonet Melcio | Administrador Solidario | 12/01/2009 | 05/03/2020 |
Jofre Nesple Gerard | Apoderado Solidario | 26/01/2015 | 05/03/2020 |
Juan Timonet Bosch | Administrador Solidario | 12/01/2009 | 05/03/2020 |
Merino Gonzalo Monica | Apoderado Solidario | 18/07/2018 | 05/03/2020 |
NAJONYC INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 14/02/2014 | 05/03/2020 |
NAJONYC INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 05/03/2014 | 05/03/2020 |
NAJONYC INMOBILIARIA SL | Liquidador | 05/03/2020 | 05/03/2020 |
Parlade De Elia Jorge | REPR.143 RRM | 05/03/2014 | 05/03/2020 |
Parlade De Elia Jorge | REPR.143 RRM | 05/03/2020 | 05/03/2020 |
Crous Parareda Eduard | Apoderado Solidario | 24/02/2016 | 25/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECREATIUS I JOCS 2002 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 199, S 8, H B 449425, I/A 15 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 199, S 8, H B 449425, I/A 15 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 199, S 8, H B 449425, I/A 15 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 199, S 8, H B 449425, I/A 14 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 199, S 8, H B 449425, I/A 13 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 199, S 8, H B 449425, I/A 12 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 199, S 8, H B 449425, I/A 11 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 198, S 8, H B 449425, I/A 10 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 197, S 8, H B 449425, I/A 9 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08
- CL DEL TER Num.183 (TORELLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44199 , F 197, S 8, H B 449425, I/A 8 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08