RECONSTRUCCION DE MOTORES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Olesa, 296
Código Postal 08224
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social RECONSTRUCCION DE MOTORES SA
CIF A58397027
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Arevalo Carlos
VINCULACIONES DE RECONSTRUCCION DE MOTORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECONSTRUCCION DE MOTORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorente Sibina Raul | Administrador Concursal | 14/10/2013 | 08/07/2014 |
Martinez Arevalo Carlos | Administrador Unico | 09/04/2010 | 08/07/2014 |
Aguila Magdaleno Manuel Jesus | Presidente | 09/04/2010 | |
Aguila Magdaleno Manuel Jesus | Consejero Delegado Mancomunado | 09/04/2010 | |
Aguila Magdaleno Manuel Jesus | Consejero | 09/04/2010 | |
Martinez Ortega Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 09/04/2010 | |
Martinez Ortega Antonio | Consejero | 09/04/2010 | |
San Florencio Mozo Carlos Pio | Secretario | 09/04/2010 | |
San Florencio Mozo Carlos Pio | Consejero Delegado Mancomunado | 09/04/2010 | |
San Florencio Mozo Carlos Pio | Consejero | 09/04/2010 |
ACTOS BORME DE RECONSTRUCCION DE MOTORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21474 , F 175, S 8, H B 22970, I/A 10 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 402/2013, AUTO FIRME DE FECHA 10/06/2014,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21474 , F 175, S 8, H B 22970, I/A 10 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 402/2013, AUTO FIRME DE FECHA 18/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21474 , F 174, S 8, H B 22970, I/A 9 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21474 , F 174, S 8, H B 22970, I/A 9 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21474 , F 171, S 8, H B 22970, I/A 8 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21474 , F 171, S 8, H B 22970, I/A 8 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21474 , F 171, S 8, H B 22970, I/A 8 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08