RECOLECTORES URBANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Galan Merino, S/N
Código Postal 41015
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social RECOLECTORES URBANOS SL
CIF B91907816
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Auditor Muñoz Ruiz Felix Daniel
VINCULACIONES DE RECOLECTORES URBANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECOLECTORES URBANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Segura Enriqueta | Liquidador Unico | 12/08/2015 | 21/10/2015 |
Muñoz Ruiz Felix Daniel | Auditor | 26/06/2015 | 21/10/2015 |
Molina Segura Enriqueta | Administrador Unico | 07/03/2014 | 12/08/2015 |
Ayala Serrano Daniel | Administrador Unico | 10/07/2012 | 07/03/2014 |
ACTOS BORME DE RECOLECTORES URBANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 181, S 8, H SE 93947, I/A 4 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 181, S 8, H SE 93947, I/A 4 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 4 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 4 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 4 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 4 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 3 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-41
- Desarrollo de actividades profesionales, científicas y técnicas -C.N.A.E. 7490-, relacionadas con I+D+I -investigación, desarrollo e innovación-, y como actividades secundarias el desarrollo de actividades relacionadas con la docencia; desarrollo de productos, explotación de los mismos y prestación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 2 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 2 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5556 , F 180, S 8, H SE 93947, I/A 2 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41