RECICLAJES MONTURQUE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arevalo, 13
Código Postal 14900
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Razón Social RECICLAJES MONTURQUE SL
CIF B14847370
Capital Social 7000.0 Euros
Actividad Separación y clasificación de materiales
Fecha de Constitución 02/10/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RECICLAJES MONTURQUE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECICLAJES MONTURQUE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alamos Rodriguez Aurelio | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2009 | 19/01/2011 |
Alamos Rodriguez Aurelio | Consejero | 04/02/2009 | 19/01/2011 |
Cabrera Ayala Rafael | Consejero Delegado Mancomunado | 19/01/2011 | |
Cabrera Ayala Rafael | Consejero | 19/01/2011 | |
Calvillo Castillo Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 19/01/2011 | |
Calvillo Castillo Jose | Consejero | 19/01/2011 | |
Fernandez Pelaez Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 19/01/2011 | |
Fernandez Pelaez Antonio | Consejero | 19/01/2011 | |
Fernandez Pelaez Antonio | Liquidador | 19/01/2011 | 19/01/2011 |
Peñalver Cordoba Jose | Presidente | 19/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECICLAJES MONTURQUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 167, S 8, H CO 28230, I/A 4 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 167, S 8, H CO 28230, I/A 4 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 167, S 8, H CO 28230, I/A 4 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-14
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 167, S 8, H CO 28230, I/A 4 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-14
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 166, S 8, H CO 28230, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-14
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 166, S 8, H CO 28230, I/A 2 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-14