RECH PROJECT MANAGEMENT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Elorza, 89
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social RECH PROJECT MANAGEMENT SA
CIF A01385871
Actividad
Fecha de Constitución 23/05/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RECH PROJECT MANAGEMENT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECH PROJECT MANAGEMENT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garmendia Larena Ana Maria | Consejero | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
Iraculis Garmendia Andres | Consejero | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
Iraculis Miguel Andres | Liquidador Solidario | 26/11/2018 | 26/11/2018 |
Iraculis Miguel Andres | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
Iraculis Miguel Andres | Presidente | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
Iraculis Miguel Andres | Consejero | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
Menendez Barreiro Luis Javier | Consejero | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
Miñon Ortiz Jeronimo | Liquidador Solidario | 26/11/2018 | 26/11/2018 |
Miñon Ortiz Jeronimo | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
Miñon Ortiz Jeronimo | Secretario | 28/04/2016 | 26/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECH PROJECT MANAGEMENT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 18, S 8, H AS 37231, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 18, S 8, H AS 37231, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 18, S 8, H AS 37231, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-33
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 18, S 8, H AS 37231, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 18, S 8, H AS 37231, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 18, S 8, H AS 37231, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 18, S 8, H AS 37231, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-150-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-33